1978年9月—1982年6月,陈弘在冶金工业部长沙高等工业专科学校(现中南大学南校区)学习。
1984年9月—1986年6月,陈弘在湖南教育学院中文系学习,本科毕业获文学学士学位。
1992年9月—1995年12月,陈弘在中南工业大学(现中南大学)管理系学习研究生毕业,获管理学硕士学位。
2004年9月—2009年6月,陈弘在中南大学商学院学习研究生毕业,获管理学博士学位
1982年6月—1984年6月,陈弘任株洲硬质合金厂技工学校教师。
1990年6月—1993年10月,陈弘任株洲硬质合金厂职工教育科科长。
1993年10月—1995年3月,陈弘任株洲硬质合金厂党委办公室主任助理。
1995年3月—1996年7月,陈弘任株洲硬质合金厂党委办公室副主任。
1996年7月—1998年9月,陈弘任株洲硬质合金厂党委宣传部部长。
1998年9月—1999年9月,陈弘任株洲硬质合金厂党委办公室、厂长办公室主任兼政策调研室主任(其间担任中国稀有稀土集团公司筹备组成员)。
1999年9月—2000年12月,陈弘任中钨硬质合金集团公司企划部部长、董事会秘书(其间担任湖南省有色金属工业重点项目组副组长)。
2000年12月—2001年12月,陈弘任株洲硬质合金厂钨钼分厂厂长。
2001年12月—2006年12月,陈弘任湖南广播电视大学副校长、党委委员。
2006年12月—2012年5月,陈弘任湖南中医药大学党委副书记。
2012年5月—2014年9月,陈弘任湖南科技学院党委副书记、院长。
2014年9月—2018年12月,陈弘任湖南科技学院党委书记 。
2018年12月起,陈弘任湖南农业大学党委书记 。
2021年1月22日,为期两天的中国共产党湖南农业大学第九次代表大会闭幕。大会选举产生了新一届中国共产党湖南农业大学委员会和中国共产党湖南农业大学纪律检查委员会,陈弘当选中国共产党湖南农业大学第九届委员会委员。
时间
兼任职务
教育部学位与研究生教育发展中心评审专家
国家自然科学基金委员会评议人
湖南省第四届学位委员会学科评议组成员
湖南省系统工程学会副理事长
湖南农业大学第十三届学术委员会委员
浙江省和云南省自然科学基金同行评议专家
湖湘大学堂特聘专家
国家哲学社会科学基金结题鉴定专家
2014年9月
永州历史文化研究会会长
2016年11月
中国共产党湖南省第十一次代表大会
2019年7月
袁隆平国际高端农业人才培养中心理事会副主席
2020年6月
湖南农业大学第七届十次教代会大会主席团主席
陈弘更像我们的亲人、朋友,既能让我们敞开心扉,又予以我们人生的智慧 。(湖南科技学院学生江小梦评)