1983年09月至1993年06月,历任楚雄州广播电视局、楚雄州广播电视台工程师、技术部副主任、主任。
1993年06月至1994年07月,任楚雄州南华县龙川镇副镇长。
1994年07月至1995年12月,任楚雄州有线电视台台长。
1995年12月至1996年08月,任楚雄州广播电视局党组成员、州有线电视台台长。
1996年08月至1998年07月,任楚雄州南华县政府副县长。
1998年07月至1998年12月,任楚雄州南华县委常委、常务副县长。
1998年12月至1999年02月,任楚雄州大姚县委副书记、副县长、代县长。
1999年02月至2002年03月,任楚雄州大姚县委副书记、县长。
2002年03月至2002年04月,任楚雄州经贸委党组书记。
2002年04月至2004年12月,任楚雄州经贸委党组书记、主任。
2004年12月至2008年03月,任昭通市人民政府副市长、党组成员。
2008年03月至2011年03月,任昭通市委常委、副市长(其间:2007年05月至2009年05,在北京大学公共管理硕士研究生专业学习)。
2011年03月至2014年12月,任昭通市委常委、常务副市长。
2014年12月至2015年11月,任昆明市委常委、常务副市长。
2015年11月至2016年04月,任昆明市委常委、常务副市长,滇中新区党工委副书记(正厅级)、管委会副主任。[3-4]
2016年04月至2016年05月,任昆明市委常委、常务副市长,滇中新区党工委副书记(正厅级)、管委会主任。[5-6]
2016年05月至2016年06月,任昆明市委副书记(正厅级)、常务副市长,滇中新区党工委副书记、管委会主任。
2016年06月至2019年1月,任昆明市委副书记(正厅级),滇中新区党工委副书记、管委会主任。
2019年1月,云南省人大财政经济委员会副主任委员(正厅级)。
2016年6月30日,昆明市第十三届人大常委会第三十八次会议举行第二次全体会议,决定免去:何刚的昆明市人民政府副市长职务。
2019年1月18日,省十三届人大常委会第八次会议通过有关人事任免名单。根据省人大常委会主任会议提请:任命何刚为省人大财政经济委员会副主任委员(正厅级)