1974年07月-1976年11月福建省厦门同安新民公社新农大队插队知青;
1976年11月-1978年04月福建省同安县禾山学校教师;
1978年04月-1980年02月在厦门师范专科学校数学专业学习;
1980年02月-1986年08月福建省厦门市集美中学教师;
1982年10月-1986年10月在华东师范大学成人教育学院数学专业学习;
1986年08月-1990年08月福建省厦门市湖滨中学任教师、教研组副组长、年段长;
1990年08月-1991年07月福建省厦门市湖滨中学政教处副主任;
1991年07月-1993年11月福建省厦门市湖滨中学教务主任;
1993年11月-1996年06月福建省厦门二中党支部副书记;
1996年06月-1997年08月福建省厦门二中党总支书记;
1996年11月-1997年11月在厦门大学世界经济研究生班学习;
1997年07月-1999年07月在福建师范大学教育硕士研究生课程班教育管理专业学习;
1997年08月-1999年06月福建省厦门市教委主任助理兼中教处处长;
1999年06月-2002年06月福建省厦门市教委助理巡视员、主任助理、中教处处长;
2002年06月-2006年02月福建省厦门市教育局副局长、市委教育工委委员;
2006年02月2017年03月福建省厦门市教育局局长、市委教育工委副书记。
2017年3月,赖菡到退休年龄,不再担任市委教育工委书记、市教育局局长职务。