1971年03月—1983年08月市评剧团演奏员,市文化局团委委员、团支书
1983年08月—1984年10月市文化局团委副书记
1984年10月—1985年12月团市委统战部部长,市青联秘书长(1985年4月至1985年9月选调团中央国际联络部工作)
1985年12月—1986年03月团市委办公室主任
1986年03月—1988年05月团市委常委、办公室主任(1987年7月至1990年6月齐师院政治系专业大学函授毕业)
1988年05月—1989年03月团市委常委、组织部部长
1989年03月—1991年05月市委工委宣传部副部长
1991年05月—1992年03月市委工委委员、办公室主任
1992年03月—1995年04月市老干部局党组成员、副局长(1994年9月至1996年9月哈师大经济管理专业硕士研究生班结业)
1995年04月—2000年03月市房地局党委副书记(1998年12月至1999年5月省驻克东促农工作队副队长)
2000年03月—2001年10月市市政房产管理局党委副书记
2001年10月—2003年08月市建设局党委副书记、纪委书记
2003年08月—2007年01月市建设局党委书记、局长
2007年01月—2015年02月市人大常委会副主任、党组成员
2015年2月9日,齐齐哈尔市十五届人大五次会议会议表决通过了关于接受王洪生辞去市十五届人大常委会副主任职务的决定。