1983.09-1987.07中国刑事警察学院刑侦系学习
1987.07-1988.11公安部下派北京市公安局实习锻炼
1988.11-1992.06公安部科技司三处科员(其间:1991.08-1992.02下派哈尔滨市公安局技侦处锻炼)
1992.06-1993.04公安部十二局三处副主任科员
1993.04-1996.12公安部十二局一处主任科员
1996.12-1998.09公安部十二局一处副处长
1998.09-1998.12公安部十二局六处副处长
1998.12-2002.09公安部十二局六处处长(其间:2000.04-2000.07中央党校中央国家机关分校第35期公安部班学习)
2002.09-2008.11公安部十二局副局长(其间:2000.09-2003.07中央党校国际政治专业研究生班学习)
2008.11-2011.09公安部十二局副局长(正局级)
2011.09-2012.08公安部十二局局长
2012.08-2012.09湖北省政府省长助理、党组成员,省公安厅党委书记,省委政法委委员
2012.09-2014.03湖北省政府省长助理、党组成员,省公安厅党委书记、厅长,省委政法委委员(其间:2012.10兼任省公安厅督察长;2013.01兼任武警湖北省总队第一政委;2013.03兼任武警湖北省总队党委第一书记)
2014.03-2020.06湖北省政府副省长、党组成员,省公安厅党委书记、厅长,省委政法委委员
2020.06-广西壮族自治区党委常委、政法委书记[5-6]
2020年6月,中共中央批准,曾欣同志任广西壮族自治区党委委员、常委。
2020年6月24日,广西自治区党委政法委召开干部会议,自治区党委常委、组织部部长曾万明出席会议,代表自治区党委宣布有关决定:中央批准,曾欣同志任广西壮族自治区党委委员、常委;自治区党委常委会研究决定,曾欣同志任自治区党委政法委书记。