1984.09-1988.07,西南交通大学工民建专业大学本科学习;
1988.07-1997.08,四川国际合作股份有限公司工作,历任工长、工程师、总经理办公室副主任、项目经理、驻马来西亚办事处主任;
1997.08-2001.01,四川省建设厅办公室副主任(期间:1999.07在四川大学国民经济学研究生班结业);
2001.01-2003.12,成都市建设委员会党组成员、副主任;
2003.12-2004.07,成都市兴南投资有限公司董事长、总经理;
2004.07-2007.02,成都市兴南投资有限公司董事长、总经理,成都市城建投资管理集团有限责任公司董事会董事(期间:2002.07-2005.01西南交通大学建筑与土木工程专业学习,获工程硕士学位);
2007.02-2007.12,成都市兴南投资有限公司董事长、总经理;
2007.12-2010.08,成都市交通委员会(成都市公共交通管理局)党组书记主任(局长);
2010.08-2010.12,成都市交通运输委员会党组书记;
2010.12-2016.04成都市交通运输委员会党组书记、主任(期间:2012年4月当选为成都市第十二届市委委员)。
2016.06-,成都地铁有限责任公司董事长。
2016年4月14日,成都市政府第110次常务会议决定:胡庆汉为成都地铁有限责任公司董事长人选。
2016年4月29日,成都市第十六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:胡庆汉的成都市交通运输委员会主任职务;
2016年4月,胡庆汉同志任成都地铁公司董事长,免市交委主任、党组书记、成员;