1978.09-1980.08榆树师范学校学生
1980.08-1983.09榆树县大坡中学教师
1983.09-1985.08榆树县大坡职高团委书记
1985.08-1988.01榆树县大坡镇团委书记(其间:1982.08-1987.06在吉林农业大学农学专业在职大学学习)
1988.01-1991.09榆树县大坡镇党委秘书、宣传委员
1991.09-1995.03榆树市大坡镇经委副主任
1995.03-1999.06榆树市大坡镇党委副书记
1999.06-2000.11榆树市环城乡乡长
2000.11-2001.07榆树市委农村工作委员会主任
2001.07-2002.10榆树市政府办公室主任
2002.10-2006.08榆树市委常委、宣传部部长
2006.08-2009.09榆树市委常委、政法委书记(其间:2004.08-2007.07在省委党校经济管理专业在职研究生学习)
2009.09-2009.12农安县委副书记、县长候选人
2009.12-2014.11农安县委副书记、县长
2014.11-2016.08长春市统计局局长、党组书记
2016.08-2018.04长春市发展和改革委员会主任、党组书记
2018.04-2018.10长春市人民政府副秘书长、党组成员
2018.10长春市人民政府副市长
现任长春市委常委、常务副市长、汽开区党工委书记。[1-3]
2018年10月31日,长春市第十五届人民代表大会常务委员会第十四次会议决定任命:王海英为长春市副市长。
2018年12月11日,长春市第十五届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,免去王海英的长春市发展和改革委员会主任职务。